Hanes ariannol COMMUNITY INITIATIVES SOUTH WEST LIMITED
Rhif yr elusen: 1125905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £428.48k | £786.56k | £2.11m | £1.20m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £328.95k | £478.93k | £1.04m | £1.50m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.04k | £22.86k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £33.74k | £59.20k | £119.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £571.21k | £1.70m | £705.69k | £1.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £32.18k | £2.31k | £200.14k | £13.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £178.03k | £402.15k | £293.85k | £463.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £5.13k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £35.71k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £478.93k | £975.84k | £1.39m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £68.35k | £109.66k | £269.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £11.57k | £11.93k | £12.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £323 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.