Hanes ariannol BRIDGES HULL LTD
Rhif yr elusen: 1123951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.33k | £88.92k | £94.49k | £83.81k | £94.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.84k | £89.28k | £92.36k | £81.00k | £100.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £85.10k | £83.09k | £86.39k | £80.64k | £87.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.