Hanes ariannol PINNACLE CANCER RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1125366
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/08/2012 | 05/08/2013 | 05/08/2014 | 05/08/2015 | 05/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.49k | £1.58k | £2.09k | £285 | £6 | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.00k | £123 | £0 | £24.39k | £11.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.