Hanes ariannol HULL AND EAST YORKSHIRE CHILDREN'S UNIVERSITY LIMITED
Rhif yr elusen: 1124329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £467.67k | £571.96k | £659.59k | £698.65k | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.60k | £573.59k | £643.74k | £658.75k | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £34.83k | £34.82k | £64.66k | N/A | £131.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £80.86k | £95.62k | £51.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £391.11k | £456.27k | £499.50k | £1.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £24.64k | £5.30k | £74.76k | £173.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £155.74k | £127.03k | £115.17k | £398.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £476 | £138 | £27 | £415 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £70.86k | £9.19k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £507.70k | £633.14k | £640.91k | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £61.48k | £6.74k | £13.84k | £55.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.56k | £1.62k | £1.80k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £4.42k | £3.86k | £3.99k | £7.68k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.