ymddiriedolwyr CHESHIRE REFORM CONGREGATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1124560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Laura Jane Rachel Cohen | Cadeirydd | 05 April 2022 |
|
|
||||
Francine Mitchell | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Christine Kathleen Swerling | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Susan Cohen | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Michelle-Renee Breeze | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
David Rabin | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Miriam Kletz | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Hilary Esme Thomas | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
David Leno Balsamo | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Henry Robert Fox | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Cathy Schindel Knowles | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
Deborah Ann Angel | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.