Hanes ariannol THE YEOVIL YOUNG ACHIEVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1125247
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07k | £510 | £7.53k | £175 | £107 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £400 | £1.27k | £2.88k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.