ymddiriedolwyr THE WORDSWORTH CONFERENCE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1124319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Whickman | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Dr Jake Rowan Phipps | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Dr Erica McAlpine | Ymddiriedolwr | 10 August 2019 |
|
|
||||
Dr Patrica Marie O'Boyle | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Dr Paige Tovey Jones | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Professor Bruce Graver | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
Dr Elisabeth Hammond | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Prof Simon Bainbridge | Ymddiriedolwr | 14 August 2017 |
|
|
||||
Prof Nicholas ROE FBA, FRSE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.