Hanes ariannol DISPENSAIRE FRANCAIS-SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE FRENCH CLINIC AND FRENCH BENEVOLENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 1125579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £292.00k | £178.20k | £206.92k | £329.73k | £336.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.02k | £213.76k | £204.21k | £210.26k | £275.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.