Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD (RCCG)
Rhif yr elusen: 1124483
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.88k | £22.63k | £31.56k | £27.26k | £18.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.63k | £24.38k | £29.86k | £25.31k | £10.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.