ymddiriedolwyr NEWCASTLE-UNDER-LYME SCHOOL
Rhif yr elusen: 1124463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID PHILIP WALLBANK BA | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Anna Louise Steele | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||||
Lorraine Clews | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||||
David Holland MA | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||||
Andrew McGowan | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||||
Graham Eric Neyt | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||||
KATHLEEN ANNE MILLER BSC, ACA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.