Hanes ariannol SUPREME CHURCH
Rhif yr elusen: 1125522
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.65k | £28.05k | £24.48k | £24.04k | £23.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.91k | £21.13k | £16.84k | £32.17k | £27.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.