Hanes ariannol BELSAY DAYCARE LIMITED
Rhif yr elusen: 1124855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.23k | £83.44k | £71.50k | £73.19k | £91.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.38k | £77.94k | £68.76k | £70.34k | £89.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.02k | £34.80k | £57.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.08k | £37.26k | £16.28k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.