Hanes ariannol 1610 LIMITED
Rhif yr elusen: 1130010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.37m | £2.84m | £3.50m | £4.38m | £3.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.51m | £2.73m | £3.73m | £4.19m | £4.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £977.56k | £263.60k | £495.05k | £492.55k | £362.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £165.00k | £1.46m | £225.29k | £15.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.61k | £169.76k | £319.22k | £225.29k | £36.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £179.98k | £86.71k | £13.02k | £76.19k | £141.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.16m | £2.58m | £2.02m | £4.08m | £3.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.21k | £548 | £144 | £64 | £2.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.15m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.41m | £2.68m | £3.71m | £4.13m | £3.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £98.71k | £50.48k | £16.73k | £55.06k | £92.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.09k | £31.21k | £34.58k | £12.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £186.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.