Hanes ariannol THE SWITCHBACK INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1125100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £564.63k | £1.07m | £756.31k | £914.65k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.96k | £622.85k | £612.98k | £859.68k | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £563.82k | £1.06m | £720.69k | £860.62k | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £26.09k | £47.18k | £250 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £406 | £490 | £9.53k | £6.85k | £6.81k | |
|
Incwm - Arall | £400 | £13.30k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £325 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £429.06k | £531.70k | £545.02k | £748.84k | £993.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.90k | £91.15k | £67.96k | £110.84k | £158.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.03k | £2.77k | £2.98k | £12.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £2.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.