ymddiriedolwyr 4TH ASHBY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1125053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Randall | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Paul Wright | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Nikki Davies | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Alice Legate | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Mark Timson | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Andrew Leake | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
Deborah Crumley | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
PHILIP JONATHAN BLOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.