ymddiriedolwyr THROUGH UNITY
Rhif yr elusen: 1127016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Gillian White | Cadeirydd | 27 March 2020 |
|
|||||
Beverley Griffiths | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Paul Lucraft | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Sobitha Sashikumar | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Andrew Dariush Bull | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
David Angell | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.