Hanes ariannol THE ROYAL ACADEMY OF ARTS
Rhif yr elusen: 1125383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.87m | £45.32m | £36.73m | £43.38m | £43.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.91m | £37.78m | £30.81m | £33.18m | £36.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.09m | £27.96m | £26.41m | £22.29m | £25.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.68m | £12.30m | £7.07m | £12.26m | £11.36m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.08m | £5.04m | £3.25m | £8.83m | £6.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £286.33k | £625.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.75k | £18.61k | £470 | £5.94k | £655.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £583.97k | £842.12k | £272.40k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.46m | £27.17m | £21.80m | £23.57m | £25.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.38m | £10.60m | £8.27m | £9.43m | £10.75m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £81.65k | £71.68k | £81.66k | £89.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £5.89k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £62.74k | £16.83k | £735.85k | £178.87k | £319.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.