ymddiriedolwyr THE LEEDS JUDEAN CLUB FOR BOYS AND GIRLS
Rhif yr elusen: 1125503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaynor Simone Sorkin | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Katie Tara Taylor | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Martin Bernard Lee | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Paul Shafar | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Jeremy Ronald Goldberg | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
STANLEY MICHAEL CUNDLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IAN HOWARD DELROY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.