ymddiriedolwyr CHINESE WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1126505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (65 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jing Fan | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Dr YEOW HUA POON | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|||||
Edward Chan | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Dr Mark Chern Yenn Lim | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Yeung | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
David Chao He Wei | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
Fang Min Macdonald | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||
KAM YEE LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mei Sim Lai | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.