ymddiriedolwyr THE ARTS SOCIETY CHARNWOOD
Rhif yr elusen: 1126720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesh Kokoszka | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Anne Kokoszka | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Victoria Dennison | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Paul West Spiers | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
Carol Jean Spiers | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
Peter Mervyn Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
Marion Jean Garner | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
Dr Michael John Kelly | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|||||
David Brown | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.