ymddiriedolwyr CHRISTLIKE DISCIPLEMAKERS MOVEMENT UK
Rhif yr elusen: 1127362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr EDDIE THABO MOREKO | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
VICTORIA OWUSU ACHIAW | Ymddiriedolwr | 27 December 2023 |
|
|
||||
Dr MICHAEL EBO ACQUAH | Ymddiriedolwr | 27 December 2023 |
|
|
||||
PRISCILLA MAWUDUDZI DUMENU | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
||||
PRECIOUS ELIKPLIM DUMENU | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
EDITH-NELLY AKOSUA DUMENU | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.