ymddiriedolwyr HIGHWORTH RECREATION CENTRE (2012)
Rhif yr elusen: 1126072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MATTHEW WILLIAMS | Cadeirydd | 27 April 2012 |
|
|
||||
David Silcock | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Ian Tomkins | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||
Thomas Green | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Alison Pritchard Boxall | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
|
||||
Nicholas David Gardiner | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.