Hanes ariannol PALACE FOR LIFE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1125878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.55m | £2.50m | £2.22m | £2.59m | £2.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30m | £2.53m | £2.02m | £2.42m | £2.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £148.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £178.10k | £30.00k | £351.59k | £405.48k | £265.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £315.79k | £502.70k | £573.43k | £341.50k | £341.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.23m | £2.00m | £1.65m | £2.25m | £2.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £734 | £708 | £46 | £150 | £2.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.18m | £2.36m | £1.94m | £2.27m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.72k | £167.42k | £76.47k | £150.02k | £158.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.81k | £11.00k | £9.61k | £9.40k | £9.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.31k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.