ymddiriedolwyr PALACE FOR LIFE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1125878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Ed WARNER | Cadeirydd | 06 March 2017 |
|
|
||||
Paul Cleal | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|||||
Alisa Flemming | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Vanya Bromfield | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Amanda Fulker | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Barry Webber | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
Stephanie Fuller | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Neil McIntosh | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Paul Clark | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Kevin Day | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.