Hanes ariannol ABUNDANT LIFE LIVING HOPE INTERNATIONAL MISSIONS
Rhif yr elusen: 1126717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/02/2019 | 16/02/2020 | 16/02/2021 | 16/02/2022 | 16/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.68k | £116.15k | £97.14k | £104.31k | £122.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.40k | £115.98k | £76.99k | £128.38k | £105.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.