Hanes ariannol RESURRECTION LIFE ASSEMBLY
Rhif yr elusen: 1126289
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.85k | £41.45k | £41.45k | £52.16k | £12.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.20k | £41.00k | £41.00k | £24.68k | £16.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.