ymddiriedolwyr QPR IN THE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1127806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Emir Gnanalingam | Cadeirydd | 25 April 2016 |
|
|
||||
Roy Ledgister | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Francesca Smith | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|||||
Andrew Sinton | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
JOANNA KENNEDY | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|||||
Mohammed Khaliel | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Charles Lee Hoos | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||
KEVIN MCGRATH | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.