Hanes ariannol ICE BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1126595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.16m | £1.51m | £1.29m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.46m | £1.14m | £1.40m | £1.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £359.77k | £356.41k | £709.19k | £399.80k | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £308.24k | £318.05k | £339.00k | £367.91k | £384.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £117.01k | £105.49k | £93.70k | £99.49k | £91.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £463.52k | £380.29k | £365.99k | £423.20k | £446.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.37k | £25.27k | £184.47k | £60.28k | £792.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.46m | £1.32m | £976.33k | £1.23m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £171.74k | £140.23k | £165.25k | £165.86k | £197.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.08k | £14.87k | £17.20k | £21.58k | £27.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £65.45k | £62.64k | £71.46k | £66.19k | £65.99k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.