Hanes ariannol EUROVISION MISSION TO EUROPE
Rhif yr elusen: 1126438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22m | £2.17m | £1.89m | £1.95m | £2.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00m | £2.18m | £1.83m | £1.88m | £2.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.16m | £2.09m | £1.85m | £1.92m | £2.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £62.09k | £80.39k | £28.20k | £29.49k | £13.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £126 | £335 | £56 | £27 | £164 | |
|
Incwm - Arall | £4.78k | £626 | £5.75k | £0 | £50 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £344.39k | £193.90k | £137.26k | £120.82k | £132.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.85m | £2.01m | £1.65m | £1.70m | £2.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £151.95k | £161.19k | £177.91k | £180.56k | £186.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.60k | £0 | £17.07k | £18.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £7.29k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.