Hanes ariannol 4X4 RESPONSE WALES
Rhif yr elusen: 1127862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.67k | £17.73k | £16.98k | £23.77k | £12.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.43k | £17.33k | £15.79k | £15.66k | £13.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £911 | £9.06k | £5.96k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.31k | £1.21k | £15.00k | £1.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.