ymddiriedolwyr ALPHA HOUSE CALDERDALE
Rhif yr elusen: 1126961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZEL BEECHAM | Cadeirydd | 16 January 2023 |
|
|
||||
Carl Storey | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
FRANCES NOWELL | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Brendon Marc Bennett | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Caron Lesley Stephens | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Katherine Hartley Brabbins | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.