Hanes ariannol SHELTERED HOUSING UK
Rhif yr elusen: 1137806
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/04/2015 | 15/04/2016 | 15/04/2017 | 15/04/2018 | 15/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79k | £10 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30k | £649 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.