Hanes ariannol LANCASTER DISTRICT COMMUNITY & VOLUNTARY SOLUTIONS
Rhif yr elusen: 1127626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.98k | £302.97k | £335.74k | £705.15k | £917.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.70k | £139.48k | £402.77k | £606.37k | £879.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £39.00k | N/A | £11.12k | £56.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £201.26k | £44.40k | £115.93k | £104.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £11.76k | £11.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £58.12k | £76.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £634.95k | £824.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.44k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £317 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £606.37k | £879.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £601 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £42 | £389 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.