ymddiriedolwyr CHILTERNS AREA QUAKER MEETING (RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS) AND RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1130322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Piper | Cadeirydd | 21 June 2018 |
|
|||||
Val McFarlane | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Cathy Crownshaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Janet May-Bowles | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Roger Oliver | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Ann Floyd | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|||||
PETER SCHWEIGER | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.