Hanes ariannol HOME START BURY
Rhif yr elusen: 1127677
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.43k | £108.86k | £118.02k | £129.82k | £157.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.40k | £127.65k | £123.28k | £99.96k | £151.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £22.33k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.52k | £22.00k | £70.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.