Hanes ariannol FATHMATUJ JAHRA MADRASHA TRUST
Rhif yr elusen: 1128382
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/01/2010 | 02/01/2011 | 02/01/2012 | 02/01/2013 | 02/01/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.30k | £5.82k | £20.45k | £19.94k | £18.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.00k | £5.20k | £18.25k | £17.60k | £15.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.