Hanes ariannol BOWS AND ARROWS
Rhif yr elusen: 1129046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.86m | £1.83m | £1.95m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.66m | £1.71m | £1.94m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.53k | £38.59k | £96.28k | £253.09k | £184.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £143.30k | £191.82k | £215.45k | £0 | £207.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £5.38k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.55m | £1.48m | £1.59m | £1.94m | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £179 | £143 | £40 | £0 | £409 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £191.42k | £19.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.66m | £1.71m | £1.94m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £4.62k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.24k | £25.63k | £23.53k | £21.03k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.