Hanes ariannol CAMBRIDGE BETHEL PENTECOSTAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1128065
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.44k | £48.03k | £74.36k | £91.82k | £64.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.55k | £88.43k | £80.49k | £63.58k | £25.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.