ymddiriedolwyr DANCE CONSORTIUM LIMITED
Rhif yr elusen: 1130289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Thomas Crocker | Cadeirydd | 14 February 2018 |
|
|
||||
Helen Anne Costello | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Marianne Louise Locatori | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Iona Waite | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|||||
ANAND BHATT | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|||||
Suzanne Walker | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Sebastian Cheswright Cater | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Rosalind Jane Kay-Price | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
ANDREW JOHN HURST | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.