Hanes ariannol CLEVELEYS COMMUNITY CHURCH AND CENTRE
Rhif yr elusen: 1129930
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.96k | £90.18k | £67.95k | £57.15k | £52.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.72k | £138.04k | £46.26k | £35.47k | £38.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.