Hanes ariannol BLACKPOOL FC COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1128235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £2.01m | £2.59m | £2.50m | £2.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.59m | £2.12m | £2.46m | £2.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £668.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £429.98k | £807.61k | £249.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £1.86m | £0 | £67.50k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £2.54m | £2.43m | £2.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £152.95k | £49.13k | £1.02k | £39.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.59m | £2.12m | £2.46m | £2.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £9.60k | £15.00k | £12.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.