Hanes ariannol SHROMANI PANTH AKALI DALKHALSA NIHANG SINGHA UK
Rhif yr elusen: 1128152
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/02/2010 | 18/02/2011 | 18/02/2012 | 18/02/2013 | 18/02/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.02k | £665 | £7.55k | £1.70k | £5.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.74k | £846 | £3.19k | £1.00k | £220 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.