Hanes ariannol AGE UK
Rhif yr elusen: 1128267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.79m | £130.95m | £127.06m | £125.97m | £123.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.06m | £136.35m | £125.14m | £115.29m | £130.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.34m | £1.04m | £3.87m | £2.79m | £11.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.37m | £5.09m | £107.25k | £2.27m | £2.38m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60.81m | £67.74m | £86.87m | £77.17m | £73.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.40m | £57.52m | £23.65m | £43.78m | £46.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.23m | £4.37m | £6.85m | £3.89m | £2.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.35m | £1.02m | £707.00k | £649.00k | £970.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £304.00k | £8.98m | £480.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.62m | £24.96m | £23.08m | £29.98m | £25.88m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £57.43m | £63.61m | £69.26m | £62.79m | £72.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.92m | £16.16m | £14.50m | £18.45m | £58.12m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £234.00k | £589.00k | £510.00k | £869.00k | £913.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.48m | £432.00k | £207.00k | £29.14m | £30.95m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £127.00k | £230.00k | £247.00k | £811.00k | £584.20k | |
|
Gwariant - Arall | £55.71m | £56.59m | £41.39m | £34.05m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.