ymddiriedolwyr AGE UK
Rhif yr elusen: 1128267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toby Strauss | Cadeirydd | 04 January 2022 |
|
|
||||
Lynda Thomas | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Nick Ernest Burstin | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Preeti Sadarangani | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Ann Veronica Keeling | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Dawn McNally | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Jackie Freeman | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||
Roy Shubhabrata | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
Dr Carol Cole | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
Julia Scott | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Martin Jones | Ymddiriedolwr | 29 March 2020 |
|
|||||
ANDREW MICHAEL MORLEY DIXON | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
SHARON JANE ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.