ymddiriedolwyr OPENSTORYTELLERS LIMITED
Rhif yr elusen: 1130148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Talbot-Williams | Cadeirydd | 30 March 2020 |
|
|||||
Sally Elizabeth Davenport | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Lucas | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Elanor Steel | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Claire Edgar | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Benjamin Banks | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|||||
jane Flood | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.