Hanes ariannol THE ARCHBISHOP OF YORK YOUTH TRUST
Rhif yr elusen: 1129075
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £241.39k | £317.78k | £434.90k | £665.53k | £426.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.78k | £335.47k | £409.60k | £592.84k | £520.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £7.50k | £7.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £383.08k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £278.14k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £4.30k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £18 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £507.30k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £85.54k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.34k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.