Hanes ariannol IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE CHARITIES
Rhif yr elusen: 1128929
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.10m | £3.87m | £4.58m | £6.82m | £5.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.83m | £4.55m | £7.78m | £4.63m | £15.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £25.00k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.85m | £1.97m | £2.99m | £5.26m | £3.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £158.00k | £43.00k | £24.00k | £16.00k | £73.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £52.00k | £57.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.03m | £1.80m | £1.51m | £1.53m | £1.71m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £51.00k | £15.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.00k | £150.00k | £1.66m | £3.80m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.37m | £4.40m | £7.15m | £3.94m | £14.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £884.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £196.00k | £141.00k | £39.00k | £80.00k | £54.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.26m | £3.09m | £6.86m | £3.40m | £13.02m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £183.00k | £66.00k | £137.00k | £86.00k | £118.00k | |
|
Gwariant - Arall | -£157.00k | -£204.00k | -£86.00k | -£16.00k | -£19.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.