Hanes ariannol ROYAL COURT LIVERPOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1129007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £894.16k | £577.45k | £1.20m | £1.14m | £403.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £658.66k | £576.38k | £1.11m | £1.07m | £696.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £252.84k | £27.00k | £1.11m | £917.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £645.08k | £416.74k | £1.16m | £1.01m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.00k | £15.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £224.96k | £143.00k | £37.00k | £115.19k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97 | £213 | £66 | £86 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £9.02k | £2.50k | £0 | £13.30k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.40k | £576.20k | £1.11m | £1.07m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.73k | £0 | £5.30k | £5.35k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £268 | £182 | £47 | £131 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.