Hanes ariannol THE HENDON FAMILIES SYNAGOGUE LIMITED
Rhif yr elusen: 1129679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £978.95k | £525.70k | £102.84k | £408.06k | £502.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £361.16k | £272.47k | £177.45k | £251.92k | £361.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £729 | £521 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £971.15k | £522.54k | N/A | N/A | £482.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.68k | £3.14k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.12k | £15 | N/A | N/A | £20.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £352.26k | £232.41k | N/A | N/A | £278.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.90k | £40.06k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.26k | £9.50k | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £164.37k | £121.00k | N/A | N/A | £125.42k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £82.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.