ymddiriedolwyr WARSASH (NO. 636) UNIT OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 1129819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capt Matthew Bolton RN | Cadeirydd | 21 November 2013 |
|
|
||||
Simeon Penn | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Amy Fletcher | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
David Howard Lee | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Ian Praine | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Stephen Paul Johansen | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
Michael John Ford Mr | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|||||
Neil Sherrington | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN SELMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.